序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-26 | 法定代表人变更 |
郁秀丽
|
张海鹏
|
2 | 2021-12-14 | 法定代表人变更 |
孙旻
|
郁秀丽
|
3 | 2019-12-24 | 经营范围变更 |
住宿服务;旅游饭店服务;餐饮服务;酒、饮料、土特产品、烟零售;会议会展服务;停车场服务;婚庆服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
住宿服务;旅游饭店服务;餐饮服务;酒、饮料、土特产品、烟零售;会议会展服务;停车场服务;婚庆服务;肉类零售;蔬菜零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
4 | 2018-11-07 | 经营范围变更 |
住宿服务;旅游饭店服务;餐饮服务;酒、饮料、土特产品、烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
住宿服务;旅游饭店服务;餐饮服务;酒、饮料、土特产品、烟零售;会议会展服务;停车场服务;婚庆服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|