序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代英杰 [退出]
|
王强 [新增]
|
2 | 2021-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
代英杰
|
王强
|
3 | 2020-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王健 [退出]
|
代英杰 [新增]
|
4 | 2020-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王健
|
代英杰
|
5 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
秦志洋 [退出]
|
王健 [新增]
|
6 | 2020-07-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
秦志洋
|
王健
|
7 | 2018-08-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
哈尔滨市道外区滨江新城A2-18号
|
哈尔滨市道外区南极一路84、86号1层商服
|
8 | 2017-07-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王洪亮
|
秦志洋
|
9 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王洪亮 [退出]
|
秦志洋 [新增]
|
10 | 2016-11-17 | 许可经营项目变更变更 |
按金融许可证核定的范围从事经营。
|
|