序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洪迪 [退出]
|
高源 [新增]
|
2 | 2022-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张洪迪
|
高源
|
3 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建 [退出]
|
张洪迪 [新增]
|
4 | 2019-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张建
|
张洪迪
|
5 | 2019-07-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张红
|
张建
|
6 | 2019-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李繁玲 [退出]
|
张建 [新增]
|
7 | 2016-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李繁玲
|
张红
|
8 | 2016-12-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
黑龙江省黑河市五大连池市兴隆街与国道交叉处
|
黑龙江省黑河市五大连池市兴隆大街79号
|
9 | 2015-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
高源 [退出]
|
李繁玲 [新增]
|
10 | 2015-11-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
高源
|
李繁玲
|