序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王富民 | 100% | 521万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柯贤宏
|
监事 |
2 |
王富民
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-18 | 投资人 |
吕鲁敬,自然人股东,王富民*,自然人股东
|
王富民*,自然人股东
|
2 | 2020-11-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘丽丽,王富民*
|
柯贤宏,王富民*
|
3 | 2015-06-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘丽丽,吕鲁敬*
|
刘丽丽,王富民*
|
4 | 2015-06-10 | 法定代表人 |
吕鲁敬
|
王富民
|
5 | 2014-12-09 | 法定代表人 |
王富民
|
吕鲁敬
|
6 | 2014-12-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘丽丽,王富民*
|
刘丽丽,吕鲁敬*
|
7 | 2014-11-24 | 投资人 |
吕鲁敬,自然人股东,王富民*,自然人股东,张静,自然人股东
|
吕鲁敬,自然人股东,王富民*,自然人股东
|
8 | 2014-10-24 | 投资人 |
刘丽丽,自然人股东,王富民*,自然人股东
|
吕鲁敬,自然人股东,王富民*,自然人股东,张静,自然人股东
|
9 | 2014-04-21 | 注册资本 |
200万
|
521万
|
10 | 2011-12-30 | 股东改变姓名或名称,投资人 |
1 王富民 110 自然人股东; 2 张建华 90 自然人股东;
|
1 王富民 110 自然人股东; 2 刘丽丽 90 自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |