序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘珑 | 99.9% | 2,997万(元) |
2 | 张旭 | 0.1% | 3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘珑
|
执行董事,经理 |
2 |
张旭
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 住所 |
北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼4层401
|
北京市丰台区马家堡西路36号院3号楼4层526
|
2 | 2021-06-22 | 住所 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号5层西座-510
|
北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼4层401
|
3 | 2020-07-28 | 住所 |
北京市朝阳区建国门外郎家园10号49号楼2层268
|
北京市朝阳区广渠门外大街8号5层西座-510
|
4 | 2019-08-06 | 住所 |
北京市朝阳区锦芳路1号院5号楼20层2004
|
北京市朝阳区建国门外郎家园10号49号楼2层268
|
5 | 2018-10-15 | 住所 |
北京市海淀区建材城西一里12号楼1层商业D67
|
北京市朝阳区锦芳路1号院5号楼20层2004
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |