序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李雪娇 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李雪娇
|
监事 |
2 |
苏金根
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-30 | 企业名称 |
艾斯立雅(北京)物业管理有限公司
|
北京龙海博洋物业管理有限公司
|
2 | 2018-01-16 | 法定代表人 |
张帆
|
于海龙
|
3 | 2017-06-06 | 经营范围 |
物业管理;办公服务;投资咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(领取本执照后,应到市住房城乡建设委、住房城乡建设部取得行政许可)
|
物业管理;办公服务;投资咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(领取本执照后,应到市住房城乡建设委、住房城乡建设部取得行政许可;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
4 | 2013-06-18 | 住所 |
北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号7层3座702
|
北京市朝阳区光华路甲8号院1号楼15层18号房内1501-07
|
5 | 2013-05-23 | 实缴的出资额 |
1 张帆 100 外籍自然人;
|
1 张帆 100 外籍自然人;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |