序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京信华宏腾投资有限公司 | 99.295775% | 7,050万(元) |
2 | 赵俊虎 | 0.704225% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱旭霞
|
监事 |
2 |
赵俊虎
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京嘉友房地产开****集团有限公司工程管理分公司
|
赵俊虎 | 2006-11-03 |
2 |
北京嘉友房地产开****集团有限公司销售分公司
|
赵俊虎 | 2006-11-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
于立欣,赵俊虎*
|
赵俊虎*,朱旭霞
|
2 | 2020-01-21 | 投资人 |
北京信华宏腾投资有限公司,企业法人,张伯寅,自然人股东
|
北京信华宏腾投资有限公司,企业法人,赵俊虎*,自然人股东
|
3 | 2019-01-29 | 投资人 |
北京七乘投资管理有限公司,企业法人,张伯寅,自然人股东
|
北京信华宏腾投资有限公司,企业法人,张伯寅,自然人股东
|
4 | 2018-11-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
李志明*,于立欣
|
于立欣,赵俊虎*
|
5 | 2018-11-12 | 法定代表人 |
李志明
|
赵俊虎
|
6 | 2018-07-12 | 法定代表人 |
张伯寅
|
李志明
|
7 | 2018-07-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
常秀琴,何利丽,于立欣,张伯寅*,张乘
|
李志明*,于立欣
|
8 | 2016-05-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
常秀琴,何利丽,于立欣,张伯寅*,张乘,张晓东
|
常秀琴,何利丽,于立欣,张伯寅*,张乘
|
9 | 2016-05-17 | 投资人 |
北京七乘投资管理有限公司,企业法人,张晓东,自然人股东
|
北京七乘投资管理有限公司,企业法人,张伯寅,自然人股东
|
10 | 2016-01-07 | 企业名称 |
北京嘉友财富资产管理集团有限公司
|
北京嘉友房地产开****集团有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |