序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘桂琴 | 11.538462% | 60万(元) |
2 | 苏井灵 | 48.076923% | 250万(元) |
3 | 贾邵伟 | 40.384615% | 210万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾邵伟
|
经理,执行董事 |
2 |
贾邵燕
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-23 | 住所 |
北京市海淀区北三环中路77号主楼222房间
|
北京市海淀区苏州街一号9层126号
|
2 | 2014-12-08 | 注册资本 |
300万
|
520万
|
3 | 2012-06-29 | 18,76,10 |
-
|
贾邵伟*,自然人股东;刘桂琴,自然人股东;苏井灵,自然人股东;
|
4 | 2000-02-12 | 一般经营项目变更 |
专题片、资料片摄像、电视拍摄技术、创作、广播电视资料信息的咨询。音频节目制作设备、视频节目制作设备的技术开****、销售、美术装璜的设计、制作(除商标广告)、室内外装饰、影视表演的人才培训。***
|
电视拍摄技术、创作、广播电视资料信息的咨询;音频节目制作设备、视频节目制作设备的技术开****、销售;美术装潢的设计、制作(除商标广告);家居装饰、影视表演的人才培训;电视剧、电视专题节目及电视综艺节目制作。(未取得专项许可的项目除外)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |