序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁振平 | 20% | 200万(元) |
2 | 翁林 | 80% | 800万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁振平
|
监事 |
2 |
翁林
|
经理 |
3 |
马国强
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-13 | 法定代表人 |
王丹丹
|
马国强
|
2 | 2020-08-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
王丹丹*,翁林,翁振平
|
马国强*,翁林,翁振平
|
3 | 2018-09-07 | 住所 |
北京市房山区良乡地区罗府家园3号楼1-06
|
北京市房山区拱辰街道五街村南凯旋大街东150米
|
4 | 2017-12-05 | 法定代表人 |
翁林
|
王丹丹
|
5 | 2017-12-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘洪涛,翁林*
|
王丹丹*,翁林,翁振平
|
6 | 2017-12-05 | 注册资本 |
300万
|
1000万
|
7 | 2017-12-05 | 投资人 |
翁林,自然人股东
|
翁林,自然人股东,翁振平,自然人股东
|
8 | 2017-12-05 | 营业期限 |
-
|
-
|
9 | 2017-12-05 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2017-08-11 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |