序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘勇 | 0.578813% | 92.6万(元) |
2 | 刘广伟 | 0.0625% | 10万(元) |
3 | 北京博雅年华教育科技有限公司 | 0.625% | 100万(元) |
4 | 北京简道资本管理有限公司 | 2.25% | 360万(元) |
5 | 北京羽人资本管理有限公司 | 38.10625% | 6,097万(元) |
6 | 北京逸品资本管理有限公司 | 0.5625% | 90万(元) |
7 | 吴红莲 | 0.296188% | 47.4万(元) |
8 | 夏英玮 | 0.1875% | 30万(元) |
9 | 天津禄邦投资咨询有限公司 | 0.0625% | 10万(元) |
10 | 安贤哲 | 0.125% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万俊欢
|
监事 |
2 |
崔亮
|
监事 |
3 |
廖述斌
|
经理,董事 |
4 |
曾庆延
|
监事会主席 |
5 |
李小昆
|
董事 |
6 |
肖兴康
|
监事 |
7 |
许京生
|
董事 |
8 |
邱志会
|
监事 |
9 |
邹晓春
|
董事长 |
10 |
邹海波
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-12 | 注册资本 |
12530万
|
13800万
|
2 | 2017-06-01 | 注册资本 |
10000万
|
12530万
|
3 | 2016-03-24 | 股东改变姓名或名称 |
安贤哲,自然人股东,北京博雅年华教育科技有限公司,法人股东,北京简道资本管理有限公司,法人股东,北京逸品资本管理有限公司,法人股东,北京羽人资本管理有限公司,法人股东,陈航,自然人股东,陈运雄,自然人股东,崔亮,自然人股东,邓园生,自然人股东,方智萍,自然人股东,黄志红,自然人股东,江西新和源投资控股集团有限公司,法人股东,江志兵,自然人股东,李士良,自然人股东,刘广伟,自然人股东,刘勇,自然人股东,马晶晶,自然人股东,马青,自然人股东,马新辉,自然人股东,彭季,自然人股东,彭玲,自然人股东,舒巧,自然人股东,天津禄邦投资咨询有限公司,法人股东,王宁,自然人股东,王小红,自然人股东,王洋,自然人股东,吴红莲,自然人股东,夏英玮,自然人股东,肖瑞兰,自然人股东,肖兴康,自然人股东,熊剑宁,自然人股东,熊菊萍,自然人股东,熊菊英,自然人股东,熊兴云,自然人股东,薛晓霞,自然人股东,杨嗣彬,自然人股东,易清萍,自然人股东,曾蓝香,自然人股东,曾庆延,自然人股东,张建华,自然人股东,赵镜林,自然人股东,钟兵斌,自然人股东,邹利波,自然人股东,邹利丽,自然人股东,邹晓春,自然人股东
|
安贤哲,自然人股东,北京博雅年华教育科技有限公司,法人股东,北京简道资本管理有限公司,法人股东,北京逸品资本管理有限公司,法人股东,北京羽人资本管理有限公司,法人股东,陈航,自然人股东,陈运雄,自然人股东,崔亮,自然人股东,邓园生,自然人股东,方智萍,自然人股东,黄志红,自然人股东,江西新和源投资控股集团有限公司,法人股东,江志兵,自然人股东,李士良,自然人股东,刘广伟,自然人股东,刘勇,自然人股东,马晶晶,自然人股东,马青,自然人股东,马新辉,自然人股东,彭季,自然人股东,彭玲,自然人股东,舒巧,自然人股东,天津禄邦投资咨询有限公司,法人股东,王宁,自然人股东,王小红,自然人股东,王洋,自然人股东,吴红莲,自然人股东,夏英玮,自然人股东,肖瑞兰,自然人股东,肖兴康,自然人股东,熊剑宁,自然人股东,熊菊萍,自然人股东,熊菊英,自然人股东,熊兴云,自然人股东,薛晓霞,自然人股东,杨嗣彬,自然人股东,易清萍,自然人股东,曾蓝香,自然人股东,曾庆延,自然人股东,张建华,自然人股东,赵镜林,自然人股东,钟兵斌,自然人股东,邹利波,自然人股东,邹利丽,自然人股东,邹晓春,自然人股东
|
4 | 2016-03-24 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
5 | 2015-11-27 | 注册资本 |
7000万
|
10000万
|
6 | 2015-07-28 | 注册资本 |
570万
|
7000万
|
7 | 2015-05-07 | 注册资本 |
300万
|
570万
|
8 | 2015-03-20 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |