序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市华昇控股集团有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢卫
|
监事 |
2 |
陈少芳
|
董事长,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
华控城乡开****建设有限公司上海分公司
|
苗培锦 | 2020-12-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-10 | 投资人 |
深圳市华昇控股集团有限公司,企业法人
|
深圳市华昇控股集团有限公司,企业法人
|
2 | 2021-12-10 | 法定代表人 |
张新华
|
陈少芳
|
3 | 2021-12-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈少芳*,陈婷,黄烁,梁源,刘芳,罗康丽,孟峰华,王玥,杨贞强,张伟华,张新华*,郑欣怡,祝土连
|
陈少芳*,黄烁,刘芳,罗康丽,孟峰华,邢卫,杨贞强,张伟华,郑欣怡,祝土连
|
4 | 2021-11-19 | 投资人 |
华值(河南)科技有限公司,企业法人
|
深圳市华昇控股集团有限公司,企业法人
|
5 | 2021-11-12 | 投资人 |
华值(中国)有限公司,企业法人
|
华值(河南)科技有限公司,企业法人
|
6 | 2021-11-03 | 投资人 |
华值(河南)科技有限公司,企业法人
|
华值(中国)有限公司,企业法人
|
7 | 2021-10-18 | 企业名称 |
华控城乡开****建设有限公司
|
华值建设****展集团有限公司
|
8 | 2021-07-19 | 投资人 |
汇丰控股实业(深圳)有限公司,企业法人
|
北京中金宏盛投资有限公司,法人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |