序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国美电器有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
容铎
|
监事 |
2 |
董晓红
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
董晓红*,孙京君
|
董晓红*,容铎
|
2 | 2018-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹丽亮,魏秋立*
|
董晓红*,孙京君
|
3 | 2018-03-23 | 法定代表人 |
魏秋立
|
董晓红
|
4 | 2016-10-09 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
5 | 2016-10-09 | 投资人 |
北京申仁咨询有限公司,企业法人,国美电器有限公司,企业法人
|
国美电器有限公司,企业法人
|
6 | 2016-06-08 | 经营范围 |
劳务派遣、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
企业管理;劳务派遣;企业管理咨询;市场调查;技术开****、技术转让、技术服务;承办展览展示;出租办公用房(不得作为有形市场经营用房);零售家用电器、日用品、通讯设备;人才中介服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;人才中介服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2016-06-08 | 企业名称 |
北京万盛源人力资源管理顾问有限公司
|
北京国美信联商业运营管理有限公司
|
8 | 2015-10-28 | 经营范围 |
劳务派遣、企业管理咨询。
|
劳务派遣、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
9 | 2015-10-28 | 经营范围 |
劳务派遣、企业管理咨询。
|
劳务派遣、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
10 | 2010-07-29 | 实收资本 |
-
|
500.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |