序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭后盾 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘吉安
|
监事 |
2 |
彭后盾
|
执行董事 |
3 |
王志丹
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈金山*,梁秀董,刘吉安
|
刘吉安,彭后盾*,王志丹
|
2 | 2017-05-16 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动(演出除外);销售家具、茶具、陶瓷制品、玻璃制品、工艺品、家用电器、电子产品、服装、箱包、文具、珠宝;批****零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年05月19日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
组织文化艺术交流活动(演出除外);销售家具、茶具、陶瓷制品、玻璃制品、工艺品、家用电器、电子产品、服装、箱包、文具、珠宝;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(食品经营许可证有效期至2022年04月16日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2016-06-15 | 投资人 |
陈金山,自然人股东,刘吉安,自然人股东
|
陈金山,自然人股东,姜腾鹏,自然人股东,李承志,自然人股东,刘辰,自然人股东,刘吉安,自然人股东,刘佩然,自然人股东,吴嘉思,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |