序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐兴明 | 27.5% | 1,375万(元) |
2 | 徐应华 | 27.5% | 1,375万(元) |
3 | 鲁佃源 | 45% | 2,250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐兴明
|
监事 |
2 |
徐友瑞
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-16 | 住所 |
北京市朝阳区朝外大街26号14层A1708室
|
北京市朝阳区东三环中路59号楼21层2503
|
2 | 2018-06-19 | 住所 |
北京市朝阳区万通路28号2层2060
|
北京市朝阳区朝外大街26号14层A1708室
|
3 | 2017-06-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
徐兴明,张贵峰*
|
徐兴明,徐友瑞*
|
4 | 2017-06-22 | 法定代表人 |
张贵峰
|
徐友瑞
|
5 | 2017-06-22 | 投资人 |
徐兴明,自然人股东,徐应华,自然人股东,张贵峰,自然人股东
|
鲁佃源,自然人股东,徐兴明,自然人股东,徐应华,自然人股东
|
6 | 2017-04-10 | 住所 |
北京市朝阳区霞光里15号楼15层2单元1811
|
北京市朝阳区万通路28号2层2060
|
7 | 2016-08-16 | 企业名称 |
北京碧融资本投资管理有限公司
|
北京乾坤资本投资管理有限公司
|
8 | 2016-07-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 马淑鹏* 执行董事; 2 马淑鹏* 经理; 3 马更贵 监事;
|
3 徐兴明 监事;1 张贵峰* 执行董事; 2 张贵峰* 经理;
|
9 | 2016-07-01 | 法定代表人 |
马淑鹏
|
张贵峰
|
10 | 2016-07-01 | 注册资本 |
100 万元
|
5000 万元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 |