序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘青芬 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘青芬
|
经理,执行董事 |
2 |
黄强英
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-26 | 投资人 |
陈宏波,自然人股东
|
刘青芬*,自然人股东
|
2 | 2018-01-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈宏波*,付泯
|
黄强英,刘青芬*
|
3 | 2018-01-26 | 法定代表人 |
陈宏波
|
刘青芬
|
4 | 2017-06-07 | 经营范围 |
餐饮管理;企业管理;技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售新鲜蔬菜、新鲜水果、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;餐饮服务:小吃店(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品)(餐饮服务许可证有效期至2017年06月26日);销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
餐饮管理;企业管理;技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售新鲜蔬菜、新鲜水果、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;热食类食品制售;预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品(餐饮服务许可证有效期至2022年05月30日);销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2017-04-24 | 注册资本 |
10万
|
100万
|
6 | 2017-04-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
-
|
陈宏波*,付泯
|
7 | 2017-04-24 | 企业类型 |
个人独资企业
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2017-04-24 | 法定代表人 |
陈宏波
|
陈宏波
|
9 | 2017-04-24 | 企业名称 |
北京兴冬小吃店
|
北京宏波餐饮管理有限公司
|
10 | 2017-04-24 | 投资人 |
陈宏波,自然人股东
|
陈宏波,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |