序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京行知探索文化****展集团股份有限公司 | 70% | 350万(元) |
2 | 清泉行知(北京)管理咨询中心(有限合伙) | 30% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹霞
|
监事 |
2 |
田丹丹
|
财务负责人 |
3 |
苏振雷
|
执行董事 |
4 |
赵菲菲
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-04 | 注册资本 |
200万
|
500万
|
2 | 2021-07-14 | 法定代表人 |
曲向东
|
苏振雷
|
3 | 2021-04-30 | 经营范围 |
企业管理咨询;经济贸易咨询;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;计算机技术培训;设计、制作广告;教育咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
企业管理咨询;经济贸易咨询;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;销售服装、鞋帽、日用品、工艺品、体育用品;计算机技术培训;设计、制作广告;教育咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2021-01-13 | 住所 |
北京市朝阳区科荟路33号4幢1至2层101内103房间
|
北京市朝阳区科荟路33号4幢1-2层101内2层03房间
|
5 | 2017-08-22 | 住所 |
北京市海淀区中关村南大街甲6号12层1202
|
北京市朝阳区科荟路33号4幢1至2层101内103房间
|
6 | 2017-03-16 | 股东改变姓名或名称 |
北京行知探索文化****展股份有限公司,法人股东
|
北京行知探索文化****展集团股份有限公司,法人股东
|
7 | 2016-07-05 | 企业名称 |
元领导力(北京)管理咨询有限公司
|
戈壁清泉(北京)管理咨询有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |