序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海逸合投资管理有限公司 | 80% | 80,000万(元) |
2 | 中恒国信企业管理集团有限公司 | 20% | 20,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于懋
|
监事 |
2 |
董伶
|
董事 |
3 |
董沐平
|
董事长 |
4 |
黄伶琦
|
董事 |
5 |
黄可欣
|
经理,董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-17 | 住所 |
北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120907
|
北京市朝阳区大屯路222号院2号楼9层901
|
2 | 2018-08-29 | 住所 |
北京市朝阳区崔各庄乡南春路1号090室
|
北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120907
|
3 | 2017-01-13 | 投资人 |
重庆金瀚实业有限公司,企业法人,珠海市世通房产有限公司,企业法人
|
上海逸合投资管理有限公司,法人股东,中恒国信企业管理集团有限公司,法人股东
|
4 | 2016-05-03 | 住所 |
北京市顺义区高丽营镇金马园三街215号
|
北京市朝阳区崔各庄乡南春路1号090室
|
5 | 2015-05-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
公丽,黄可欣*,黄伶琦,李凯,于懋
|
董伶,董沐平*,黄可欣,黄伶琦,于懋
|
6 | 2015-05-26 | 法定代表人 |
黄可欣
|
董沐平
|
7 | 2014-06-04 | 经营范围 |
房地产开****;销售自行开****的商品房。(未取得行政许可的项目除外)
|
物业管理;投资及投资管理;投资咨询;网络科技、电子信息、生物、医药技术开****、技术推广;房地产开****;房地产经纪;酒店管理;物业服务评估监理;建设工程室内环境质量检测;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(演出除外);销售影视器材、自行开****的商品房;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(领取本执照后,应到市住建委取得行政许可;应到市住建委、区县住建委(房管局)、市商务委备案。)
|
8 | 2014-06-04 | 企业名称 |
北京中农国信置业有限公司
|
中农国信控股集团有限公司
|
9 | 2014-06-04 | 注册资本 |
14000万
|
100000万
|
10 | 2014-03-03 | 投资人 |
重庆金瀚实业有限公司,企业法人,重庆莱卡斯贸易有限公司,企业法人,珠海市世通房产有限公司,企业法人
|
重庆金瀚实业有限公司,企业法人,珠海市世通房产有限公司,企业法人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |