序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋国政 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋国政
|
经理,执行董事 |
2 |
陈声明
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-06 | 住所 |
北京市昌平区沙顺路91号院1号1层130
|
北京市海淀区温泉镇温泉路84号临10号1065
|
2 | 2021-01-14 | 住所 |
北京市昌平区小汤山镇沙顺路91号院2号4层430
|
北京市昌平区沙顺路91号院1号1层130
|
3 | 2020-11-04 | 经营范围 |
城市园林绿化服务;清洁服务;零售建筑材料、金属材料、五金交电、电子产品、仪器仪表、汽车配件、日用品;技术推广、技术开****、技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
城市园林绿化服务;清洁服务;零售建筑材料、金属材料、五金交电、电子产品、仪器仪表、汽车配件、日用品;技术推广、技术开****、技术咨询;施工总承包、专业承包、劳务分包;建筑物清洁服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
|
4 | 2018-01-10 | 住所 |
北京市昌平区城北街道府学路24号4层305室
|
北京市昌平区小汤山镇沙顺路91号院2号4层430
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |