序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯婷婷 | 16.666667% | 10万(元) |
2 | 王健 | 16.666667% | 10万(元) |
3 | 白冰 | 16.666667% | 10万(元) |
4 | 石若涵 | 16.666667% | 10万(元) |
5 | 胡蓉 | 16.666667% | 10万(元) |
6 | 陆毅 | 16.666667% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张付新
|
经理 |
2 |
王健
|
监事 |
3 |
陆毅
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 投资人 |
白淼,自然人股东,冯婷婷,自然人股东,胡蓉,自然人股东,陆毅,自然人股东,石若涵,自然人股东,王健,自然人股东
|
白冰,自然人股东,冯婷婷,自然人股东,胡蓉,自然人股东,陆毅,自然人股东,石若涵,自然人股东,王健,自然人股东
|
2 | 2021-05-21 | 投资人 |
白淼,自然人股东,冯婷婷,自然人股东,陆毅,自然人股东,石若涵,自然人股东,王健,自然人股东,杨耿,自然人股东
|
白淼,自然人股东,冯婷婷,自然人股东,胡蓉,自然人股东,陆毅,自然人股东,石若涵,自然人股东,王健,自然人股东
|
3 | 2020-11-13 | 投资人 |
冯婷婷,自然人股东,陆毅,自然人股东,石若涵,自然人股东,王健,自然人股东,杨耿,自然人股东
|
白淼,自然人股东,冯婷婷,自然人股东,陆毅,自然人股东,石若涵,自然人股东,王健,自然人股东,杨耿,自然人股东
|
4 | 2020-11-13 | 注册资本 |
50万
|
60万
|
5 | 2017-11-27 | 投资人 |
冉启辉,自然人股东,周成萍,自然人股东
|
冯婷婷,自然人股东,陆毅,自然人股东,石若涵,自然人股东,王健,自然人股东,杨耿,自然人股东
|
6 | 2017-11-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
冉启辉,张付新*,周成萍
|
陆毅,王健,张付新*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |