序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘展程 | 99% | 990万(元) |
2 | 秦鸣悦 | 1% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘展程
|
执行董事,经理 |
2 |
秦鸣悦
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈学良,赵量*
|
刘展程*,秦鸣悦
|
2 | 2019-05-13 | 投资人 |
陈学良,自然人股东,赵量,自然人股东
|
刘展程*,自然人股东,秦鸣悦,自然人股东
|
3 | 2019-05-13 | 法定代表人 |
赵量
|
刘展程
|
4 | 2014-11-19 | 投资人 |
李达,自然人股东,石卫平,自然人股东,王凤霞,自然人股东,王松,自然人股东,张志龙,自然人股东
|
陈学良,自然人股东,赵量,自然人股东
|
5 | 2014-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
李达*,石卫平,王凤霞,王松,张志龙
|
陈学良,赵量*
|
6 | 2014-10-21 | 法定代表人 |
李达
|
赵量
|
7 | 2014-10-21 | 住所 |
北京市朝阳区南磨房路37号1907室
|
北京市朝阳区松榆北路5号楼5-3内5层505室
|
8 | 2011-10-21 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 |
1 王松 700 自然人股东; 2 张志龙 100 自然人股东; 3 石卫平 100 自然人股东; 4 王凤霞 100 自然人股东;
|
1 李达 600 自然人股东; 2 王凤霞 100 自然人股东; 3 张志龙 100 自然人股东; 4 石卫平 100 自然人股东; 5 王松 100 自然人股东;
|
9 | 2011-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 王松* 董事长; 2 石卫平 董事; 3 张志龙 董事; 4 王松* 总经理; 5 王凤霞 监事;
|
1 李达* 董事长; 2 张志龙 董事; 3 王松 董事; 4 石卫平 经理; 5 王凤霞 监事;
|
10 | 2011-10-21 | 法定代表人 |
王松
|
李达
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |