序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段记东 | 75% | 7,500万(元) |
2 | 王子忠 | 5% | 500万(元) |
3 | 萨仁高娃 | 20% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段记东
|
执行董事,经理 |
2 |
王子忠
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-12 | 营业期限 |
-
|
-
|
2 | 2017-12-28 | 企业名称 |
中沈腾龙(北京)投资担保有限公司
|
中沈腾龙(北京)非融资性担保有限公司
|
3 | 2012-04-10 | 投资人 |
1 段记东* 7500 自然人股东; 2 萨仁高娃 2000 自然人股东; 3 郭桂华 500 自然人股东;
|
1 段记东* 7500 自然人股东; 3 王子忠 500 自然人股东; 2 萨仁高娃 2000 自然人股东;
|
4 | 2012-04-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 段记东* 执行董事; 2 段记东* 经理; 3 郭桂华 监事;
|
1 段记东* 执行董事; 2 段记东* 经理; 3 王子忠 监事;
|
5 | 2012-01-31 | 投资人 |
1 段记东* 4100 自然人股东; 2 高洋 3400 自然人股东; 3 萨仁高娃 2000 自然人股东; 4 郭桂华 500 自然人股东;
|
1 段记东* 7500 自然人股东; 2 萨仁高娃 2000 自然人股东; 3 郭桂华 500 自然人股东;
|
6 | 2012-01-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 段记东* 执行董事; 2 段记东* 经理; 3 高洋 监事;
|
1 段记东* 执行董事; 2 段记东* 经理; 3 郭桂华 监事;
|
7 | 2011-07-01 | 投资人 |
1 段记东* 4100 自然人股东; 2 高洋 3400 自然人股东; 3 李伟 2000 自然人股东; 4 郭桂华 500 自然人股东;
|
1 段记东* 4100 自然人股东; 2 高洋 3400 自然人股东; 3 萨仁高娃 2000 自然人股东; 4 郭桂华 500 自然人股东;
|
8 | 2011-05-13 | 法定代表人 |
黄腾
|
段记东
|
9 | 2011-05-13 | 住所 |
北京市朝阳区松榆西里43号楼308室
|
北京市朝阳区景华南街5号12层01单元
|
10 | 2011-05-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 黄腾* 执行董事; 2 黄腾* 经理; 3 惠立军 监事;
|
1 段记东* 执行董事; 2 段记东* 经理; 3 高洋 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |