序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘伟 | 15% | 150万(元) |
2 | 刘德明 | 65% | 650万(元) |
3 | 孙丹红 | 5% | 50万(元) |
4 | 王礼清 | 15% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘伟
|
执行董事,经理 |
2 |
庞丽萍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-22 | 住所 |
北京市通州区新海东路7号楼6层705
|
北京市通州区富河园4号楼2层4-108
|
2 | 2021-10-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘德明,刘伟*
|
刘伟*,庞丽萍
|
3 | 2021-06-11 | 投资人 |
刘德明,自然人股东,刘海峰,自然人股东,刘伟*,自然人股东,孙丹红,自然人股东,王礼清,自然人股东
|
刘德明,自然人股东,刘伟*,自然人股东,孙丹红,自然人股东,王礼清,自然人股东
|
4 | 2020-09-01 | 投资人 |
刘德明,自然人股东,刘海峰,自然人股东,刘伟*,自然人股东,王礼清,自然人股东
|
刘德明,自然人股东,刘海峰,自然人股东,刘伟*,自然人股东,孙丹红,自然人股东,王礼清,自然人股东
|
5 | 2020-05-25 | 投资人 |
刘伟*,自然人股东,庞丽萍,自然人股东
|
刘德明,自然人股东,刘海峰,自然人股东,刘伟*,自然人股东,王礼清,自然人股东
|
6 | 2020-05-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘伟*,庞丽萍
|
刘德明,刘伟*
|
7 | 2019-12-13 | 投资人 |
郭镇亿,自然人股东
|
刘伟*,自然人股东,庞丽萍,自然人股东
|
8 | 2019-12-13 | 营业期限 |
-
|
-
|
9 | 2019-12-13 | 注册资本 |
200万
|
1000万
|
10 | 2019-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭镇亿*,史亦玄
|
刘伟*,庞丽萍
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |