序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定中诚投资管理有限公司 | 30% | 300万(元) |
2 | 保定市金保股权投资基金管理有限公司 | 40% | 400万(元) |
3 | 北京天香汇谷投资管理有限公司 | 30% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘淑珍
|
董事 |
2 |
岳建明
|
监事 |
3 |
张迪
|
经理 |
4 |
李江
|
董事 |
5 |
赵宁
|
董事长 |
6 |
陈利杰
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-04 | 住所 |
北京市海淀区中关村大街28-1号-1层地下一层A4003房屋
|
北京市海淀区莲花苑5号楼6层612室
|
2 | 2019-03-06 | 企业名称 |
银浩汇谷(北京)投资管理有限公司
|
北京市润谷诚投资管理有限公司
|
3 | 2019-03-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈利杰,李江,刘淑珍,岳建明,张迪*,赵宁*
|
陈利杰,李江,刘淑珍,岳建明,张迪,赵宁*
|
4 | 2019-03-06 | 法定代表人 |
张迪
|
赵宁
|
5 | 2019-01-08 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2019-01-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
高永红,张迪*,张飞
|
陈利杰,李江,刘淑珍,岳建明,张迪*,赵宁*
|
7 | 2019-01-08 | 投资人 |
曹霄雪,自然人股东,高永红,自然人股东,张飞,自然人股东
|
保定市润保股权投资基金管理有限公司,企业法人,保定中诚投资管理有限公司,企业法人,北京天香汇谷投资管理有限公司,企业法人
|
8 | 2018-02-09 | 住所 |
北京市海淀区龙翔路甲1号2F-1
|
北京市海淀区中关村大街28-1号-1层地下一层A4003房屋
|
9 | 2017-02-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
高永红*,王青占,张平
|
高永红,张迪*,张飞
|
10 | 2017-02-21 | 法定代表人 |
高永红
|
张迪
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |