序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国船舶集团有限公司 | 100% | 6,300,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘顺达
|
监事会主席 |
2 |
吴太石
|
董事 |
3 |
孙波
|
总经理,董事 |
4 |
张良
|
董事 |
5 |
张英岱
|
董事 |
6 |
曲建坤
|
监事 |
7 |
王勇
|
监事 |
8 |
祝享元
|
监事 |
9 |
耿雷
|
董事 |
10 |
董学博
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国船舶重工集团公司七一八研究所实业公司
|
毛仕安 | 1993-10-18 |
2 |
中国船舶重工集团公司七一八研究所实业公司制冷空调环保设备工程部
|
侯景新 | 2002-06-06 |
3 |
中国船舶重工集团公司七一八研究所实业公司汽车维护厂
|
阚德华 | 2001-05-28 |
4 |
中国船舶重工集团公司七一八研究所实业公司百乐福自选商场
|
胡蔡 | 1999-07-16 |
5 |
中国船舶重工集团公司七一八研究所实业公司食堂
|
王健 | 2005-09-08 |
6 |
中国船舶重工集团公司七一八研究所实业公司食用菌技术开****中心
|
刘昌元 | 1990-08-11 |
7 |
中国船舶重工集团公司七五O试验场停车场
|
刘永林 | 1992-12-29 |
8 |
中国船舶重工集团公司七六所物业管理中心
|
吕技平 | 2004-05-08 |
9 |
中国船舶重工集团公司测控技术部
|
王产良 | 1998-08-10 |
10 |
中国船舶重工集团公司第七0三研究所三0工厂
|
芦传斌 | 2002-10-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 投资人 |
国务院国有资产监督管理委员会,机关法人
|
中国船舶集团有限公司,企业法人
|
2 | 2021-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈高,董学博,耿雷,胡问鸣*,黄彪,黄进,刘顺达,曲建坤,孙波,王勇,吴太石,许明,张良,张英岱,祝享元
|
陈高,董学博,耿雷,黄彪,黄进,雷凡培*,刘顺达,曲建坤,孙波,王勇,吴太石,许明,张良,张英岱,祝享元
|
3 | 2021-10-21 | 法定代表人 |
胡问鸣
|
雷凡培
|
4 | 2021-10-21 | 企业类型 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(法人独资)
|
5 | 2017-12-15 | 企业名称 |
中国船舶重工集团公司
|
中国船舶重工集团有限公司
|
6 | 2017-12-15 | 投资人 |
国务院,企业法人
|
国务院国有资产监督管理委员会,机关法人
|
7 | 2017-12-15 | 企业类型 |
全民所有制
|
有限责任公司(国有独资)
|
8 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡问鸣*
|
陈高,董学博,耿雷,胡问鸣*,黄彪,黄进,刘顺达,曲建坤,孙波,王勇,吴太石,许明,张良,张英岱,祝享元
|
9 | 2017-12-15 | 注册资本 |
5000000万
|
6300000万
|
10 | 2017-12-15 | 经营范围 |
以舰船为主的军品科研生产;国有资产投资、经营管理;船舶、海洋工程项目的投资;民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售;船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开****;外轮修理;物资贸易;物流;物业管理;工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;技术开****、技术转让、技术服务、技术咨询;进出口业务;承包境外船舶工程及境内国际招标工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易;船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修;动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研****、设计、制造及其销售、维修、服务、投资;组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研****、设计、制造及其销售、维修、服务、投资;组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业;船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开****;工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;资本投资、经营管理;技术开****、技术转让、技术服务、技术咨询;物流与物资贸易;物业管理;进出口业务;国际工程承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |