序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋海峰 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋海峰
|
经理,执行董事 |
2 |
黄利军
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 注册资本 |
800万
|
200万
|
2 | 2021-07-27 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-07-27 | 投资人 |
蒋海峰*,自然人股东,唐敬东 ,自然人股东
|
蒋海峰*,自然人股东
|
4 | 2020-04-17 | 法定代表人 |
张亮
|
蒋海峰
|
5 | 2020-04-17 | 投资人 |
蒋海峰*,自然人股东,柯兵,自然人股东,刘鹏,自然人股东,王夕军,自然人股东,张亮,自然人股东
|
蒋海峰*,自然人股东,唐敬东 ,自然人股东
|
6 | 2020-04-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋海峰*,张亮*
|
黄利军,蒋海峰*
|
7 | 2018-06-19 | 住所 |
北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼16层1816室
|
北京市朝阳区北苑路168号1号楼17层1703号
|
8 | 2018-06-19 | 注册资本 |
200万
|
800万
|
9 | 2018-06-19 | 经营范围 |
技术推广服务;产品设计;计算机系统服务;企业管理咨询;数据处理(PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;产品设计;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口;销售电子产品、通讯设备、机械设备、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备、汽车;计算机系统服务;软件开****;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
10 | 2018-05-15 | 法定代表人 |
孙淑远
|
张亮
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |