序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云信健康科技产业集团有限公司 | 100% | 10,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘丹丹
|
执行董事,经理 |
2 |
孙静
|
监事 |
3 |
王冰
|
财务负责人 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 投资人 |
胡巍,自然人股东,刘丹丹*,自然人股东
|
云信健康科技产业集团有限公司,企业法人
|
2 | 2021-10-26 | 住所 |
北京市朝阳区西大望路甲12号(国家广告产业园区)2号楼2层21502
|
北京市朝阳区新源南路6号1号楼47层4710室
|
3 | 2021-10-26 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(法人独资)
|
4 | 2021-08-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡巍,刘丹丹*
|
刘丹丹*,孙静
|
5 | 2019-11-05 | 投资人 |
胡巍,自然人股东,张雨明,自然人股东
|
胡巍,自然人股东,刘丹丹*,自然人股东
|
6 | 2019-11-05 | 法定代表人 |
张雨明
|
刘丹丹
|
7 | 2019-11-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡巍,张雨明*
|
胡巍,刘丹丹*
|
8 | 2019-05-22 | 投资人 |
曹金明,自然人股东,邸静,自然人股东
|
胡巍,自然人股东,张雨明,自然人股东
|
9 | 2019-05-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹金明,邸静*
|
胡巍,张雨明*
|
10 | 2019-05-22 | 法定代表人 |
邸静
|
张雨明
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |