序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 负责人 |
赵申
|
史清澄
|
2 | 2021-09-13 | 登记管辖变更 |
北京市西城区市场监督管理局
|
北京市东城区市场监督管理局
|
3 | 2021-09-13 | 经营场所 |
北京市西城区丰盛胡同28号楼4层401-09单元
|
北京市东城区朝阳门北大街9号15层08单元
|
4 | 2020-07-28 | 负责人 |
李杰
|
赵申
|
5 | 2016-12-05 | 负责人 |
孔鹏
|
李杰
|