序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭浩哲
|
|
2 |
王昕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭浩哲*,王昕,赵炜 [退出]
|
郭浩哲*,王昕
|
2 | 2020-09-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭浩哲* 执行董事赵炜 经理 [退出]王昕 监事
|
郭浩哲* 执行董事郭浩哲* 经理王昕 监事
|
3 | 2017-07-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 郭浩哲 执行董事;2 韩士斌 经理;3 苏根继 监事
|
1 郭浩哲 执行董事;2 赵炜 经理;3 王昕 监事
|
4 | 2017-07-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭浩哲*,韩士斌, [退出]苏根继 [退出]
|
郭浩哲*,王昕, [新增]赵炜 [新增]
|
5 | 2017-07-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭浩哲* 执行董事韩士斌 经理 [退出]苏根继 监事 [退出]
|
郭浩哲* 执行董事赵炜 经理 [新增]王昕 监事 [新增]
|
6 | 2016-09-27 | 住所 |
北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座419
|
北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座419
|
7 | 2015-06-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 韩士斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吕波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 苏根继; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 郭浩哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 韩士斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 苏根继; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2015-06-23 | 组织机构变更 |
姓名: 韩士斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吕波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 苏根继; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 郭浩哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 韩士斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 苏根继; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2015-06-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吕波
|
郭浩哲
|
10 | 2014-01-23 | 实收资本变更 |
2000
|
6000( + 200% )
|