序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 诚通贵金属有限公司 | 100% | 4631.250000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭玉军
|
|
2 |
李昭
|
|
3 |
陈自立
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中工美(北京)供应链物流管理股份有限公司上海青浦分公司
|
陈黎明 | 2020-06-12 |
2 |
中工美(北京)供应链物流管理有限责任公司贺州分公司
|
张铮 | 2020-06-09 |
3 |
中工美(北京)供应链物流管理股份有限公司深圳分公司
|
齐斌 | 2008-11-12 |
4 |
北京中工美国际货物运输代理有限责任公司天津开****区分公司
|
张克刚 | 2005-12-16 |
5 |
北京中工美国际货物运输代理有限责任公司宁波东渡办事处
|
张群泽 | 2005-11-16 |
6 |
北京中工美国际货物运输代理有限责任公司青岛分公司
|
赵晓彬 | 2002-11-27 |
7 |
北京中工美国际货物运输代理有限责任公司满洲里分公司
|
韩广存 | 2002-04-18 |
8 |
中工美(北京)供应链物流管理有限责任公司上海分公司
|
陈黎明 | 2001-11-08 |
9 |
北京中工美国际货物运输代理有限责任公司宁波办事处
|
顾勤伟 | 2001-05-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈自立,李昭 ,王跃先* [退出]
|
陈自立,郭玉军*, [新增]李昭
|
2 | 2021-11-03 | 法定代表人 |
王跃先
|
郭玉军
|
3 | 2020-09-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
安晶祎, [退出]陈自建*, [退出]陈自立,崔雅新, [退出]齐斌, [退出]王连忠, [退出]吴维纲, [退出]邢路沙 [退出]
|
陈自立,李昭 , [新增]王跃先* [新增]
|
4 | 2020-09-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈自建* 董事长 [退出]崔雅新 董事 [退出]吴维纲 董事 [退出]邢路沙 董事 [退出]陈自立 董事陈自立 经理王连忠 监事会主席 [退出]齐斌 监事 [退出]安晶祎 监事 [退出]
|
王跃先* 执行董事 [新增]陈自立 经理李昭 监事 [新增]
|
5 | 2020-09-01 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(法人独资)
|
6 | 2020-09-01 | 投资人 |
陈自建 自然人股东 [退出]崔雅新 自然人股东 [退出]上海暖光企业管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [退出]邢路沙 自然人股东 [退出]王一思 自然人股东 [退出]强薇 自然人股东 [退出]陈黎明 自然人股东 [退出]李昭 自然人股东 [退出]钟珊珊 自然人股东 [退出]王连忠 自然人股东 [退出]北京安博投资管理有限公司 法人股东 [退出]
|
诚通贵金属有限公司 企业法人 [新增]
|
7 | 2020-09-01 | 经营范围 |
企业管理;收购黄金制品、白银制品;国内货运代理;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务;包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
企业管理;收购黄金制品、白银制品;国内货运代理;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务;包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;仓储服务(不含危险化学品、粮油);道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
8 | 2020-09-01 | 法定代表人 |
陈自建
|
王跃先
|
9 | 2020-06-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
安晶祎,陈自建*,陈自立,崔雅新,齐斌,王连忠,吴维纲,邢路沙
|
安晶祎,陈自建*,陈自立,崔雅新,齐斌,王连忠,吴维纲,邢路沙
|
10 | 2020-06-23 | 法定代表人 |
陈自建
|
陈自建
|