序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷凡培
|
|
2 |
孙波
|
|
3 |
张良
|
|
4 |
耿雷
|
|
5 |
董学博
|
|
6 |
张英岱
|
|
7 |
吴太石
|
|
8 |
刘顺达
|
|
9 |
陈高
|
|
10 |
祝享元
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国船舶重工集团公司第七六〇研究所海南分部
|
刘文帅 | 2022-04-28 |
2 |
中国船舶重工集团公司第七研究院第九四研究室
|
陈建 | 2021-01-27 |
3 |
中国船舶重工集团公司第七六0研究所工会委员会
|
段纪军 | 2018-04-25 |
4 |
中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部科技交流中心
|
李进琼 | 2005-03-18 |
5 |
中国船舶重工集团公司第十二研究所
|
宇文建鹏 | 2004-05-14 |
6 |
中国船舶重工集团公司第七○三研究所三○工厂
|
芦传斌 | 2002-10-29 |
7 |
中国船舶重工集团公司第七0四研究所新桥分所
|
郑伟 | 2002-07-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 投资人 |
国务院国有资产监督管理委员会, [退出]机关法人 [退出]
|
中国船舶集团有限公司, [新增]企业法人 [新增]
|
2 | 2021-10-21 | 法定代表人 |
胡问鸣
|
雷凡培
|
3 | 2021-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈高,董学博,耿雷,胡问鸣*, [退出]黄彪,黄进,刘顺达,曲建坤,孙波,王勇,吴太石,许明,张良,张英岱,祝享元
|
陈高,董学博,耿雷,黄彪,黄进,雷凡培*, [新增]刘顺达,曲建坤,孙波,王勇,吴太石,许明,张良,张英岱,祝享元
|
4 | 2021-10-21 | 企业类型 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(法人独资)
|
5 | 2017-12-15 | 注册资本 |
5000000
|
6300000( + 26% )
|
6 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
李长印 总经理
|
|
7 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
李长印 总经理 [退出]
|
None
|
8 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡问鸣*
|
陈高, [新增]董学博, [新增]耿雷, [新增]胡问鸣*, [新增]黄彪, [新增]黄进, [新增]刘顺达, [新增]曲建坤, [新增]孙波, [新增]王勇, [新增]吴太石, [新增]许明, [新增]张良, [新增]张英岱, [新增]祝享元 [新增]
|
9 | 2017-12-15 | 注册资本 |
5000000万
|
6300000万( + 26% )
|
10 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
李长印* 总经理 [退出]
|
无
|