序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王卓然 | 50.5% | 252.5万人民币 |
2 | 盖克 | 49.5% | 247.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王卓然
|
|
2 |
盖克
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-12 | 住所 |
北京市海淀区北三环中路44号27号1层05号
|
北京市海淀区上地东路1号院5号楼2层207-23
|
2 | 2019-04-25 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术培训;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动;销售自行开****后的产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训;计算机系统服务;基础软件开****;软件开****;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);应用软件服务;设计、制作、代理、****布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动;销售自行开****后的产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料;经济贸易咨询;货物进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
3 | 2018-09-06 | 住所 |
北京市海淀区后屯南路26号2层2-78-015号
|
北京市海淀区北三环中路44号27号1层05号
|
4 | 2016-01-27 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)王卓然* 执行董事王卓然* 经理李敏 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)王卓然* 执行董事王卓然* 经理盖克 监事 [新增]
|
5 | 2016-01-27 | 注册资本 |
10万元
|
500万元( + 4900% )
|
6 | 2016-01-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
王卓然* 执行董事王卓然* 经理李敏 监事 [退出]
|
王卓然* 执行董事王卓然* 经理盖克 监事 [新增]
|
7 | 2016-01-27 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2016-01-27 | 投资人 |
王卓然 自然人股东
|
王卓然 自然人股东盖克 自然人股东 [新增]
|