序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于满来 | 50% | 794.0万人民币 |
2 | 于超 | 50% | 794.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于超
|
|
2 |
孙源远
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-28 | 住所 |
北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座10至11层10-11J-02
|
北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园10号楼3层301-15
|
2 | 2018-09-05 | 经营范围 |
投资管理;资产管理;技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开****后的产品;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;投资咨询;工艺美术设计;电脑动画设计;项目投资;企业策划、设计;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理咨询; 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
从事因私出入境中介服务。投资管理;资产管理;技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开****后的产品;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;投资咨询;工艺美术设计;电脑动画设计;项目投资;企业策划、设计;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
3 | 2018-09-05 | 住所 |
北京市海淀区创业中路32号楼32-1-1-374
|
北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座10至11层10-11J-02
|
4 | 2017-10-18 | 投资人 |
孙源远 自然人股东 [退出]于满来 自然人股东于超 自然人股东
|
于超 自然人股东于满来 自然人股东
|
5 | 2017-04-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭鲁连, [退出]孙玉忠* [退出]
|
孙源远, [新增]于超* [新增]
|
6 | 2017-04-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙玉忠* 执行董事 [退出]孙玉忠* 经理 [退出]郭鲁连 监事 [退出]
|
于超* 执行董事 [新增]于超* 经理 [新增]孙源远 监事 [新增]
|
7 | 2017-04-11 | 投资人 |
孙玉忠 自然人股东 [退出]郭鲁连 自然人股东 [退出]
|
孙源远 自然人股东 [新增]于满来 自然人股东 [新增]于超 自然人股东 [新增]
|
8 | 2017-04-11 | 法定代表人 |
孙玉忠
|
于超
|