序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李瑞平 | 60% | 6万人民币 |
2 | 李振远 | 40% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瑞平
|
|
2 |
李振远
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李桂永*, [退出]李振远
|
李瑞平*, [新增]李振远
|
2 | 2020-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李桂永* 执行董事 [退出]李桂永* 经理 [退出]李振远 监事
|
李瑞平* 执行董事 [新增]李瑞平* 经理 [新增]李振远 监事
|
3 | 2020-06-30 | 投资人 |
李桂永 自然人股东 [退出]李振远 自然人股东
|
李瑞平 自然人股东 [新增]李振远 自然人股东
|
4 | 2020-06-30 | 法定代表人 |
李桂永
|
李瑞平
|
5 | 2020-06-16 | 住所 |
北京市密云区新东路263号
|
北京市密云区新城子镇太古石村小北沟80号
|
6 | 2017-06-21 | 经营范围 |
家居装饰。
|
家居装饰、专业承包、劳务分包、施工总承包;维修家用电器。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
7 | 2013-03-14 | 住所 |
北京市密云县百世城商业街6号楼111号
|
北京市密云县新东路263号
|
8 | 2009-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
于春波* 执行董事 [退出]于春波* 经理 [退出]李海丽 监事 [退出]
|
李桂永* 执行董事 [新增]李桂永* 经理 [新增]李振远 监事 [新增]
|
9 | 2009-07-09 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2009-07-09 | 实缴的出资额,投资人 |
于春波 10 自然人股东 [退出]
|
李桂永 6 自然人股东 [新增]李振远 4 自然人股东 [新增]
|