序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨文武
|
|
2 |
江宣林
|
|
3 |
智红霞
|
|
4 |
赵宝华
|
|
5 |
李奔
|
|
6 |
徐晓东
|
|
7 |
熊仲林
|
|
8 |
程景民
|
|
9 |
陈轩
|
|
10 |
徐万旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈轩,程景民,李奔,熊仲林,徐万旭,杨文武*,郑松, [退出]智红霞
|
陈轩,程景民,江宣林, [新增]李奔,熊仲林,徐万旭,徐晓东, [新增]杨文武*,赵宝华, [新增]智红霞
|
2 | 2021-06-18 | 法定代表人 |
陈际春
|
|
3 | 2021-06-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈际春*, [退出]陈轩,程景民,李奔,熊仲林,徐万旭,郑松,智红霞
|
陈轩,程景民,李奔,熊仲林,徐万旭,杨文武*, [新增]郑松,智红霞
|
4 | 2021-06-18 | 法定代表人 |
陈际春
|
杨文武
|
5 | 2021-02-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈刚, [退出]陈际春*,陈轩,黄彪, [退出]李奔,熊仲林,郑松,智红霞
|
陈际春*,陈轩,程景民, [新增]李奔,熊仲林,徐万旭, [新增]郑松,智红霞
|
6 | 2020-06-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈际春 执行董事;陈际春 总经理;熊仲林 监事
|
陈际春 董事长;郑松 董事; [新增]李奔 董事; [新增]熊仲林 董事;智红霞 董事; [新增]熊仲林 经理;黄彪 监事会主席; [新增]陈轩 监事; [新增]陈刚 监事 [新增]
|
7 | 2020-06-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈际春*,熊仲林
|
陈刚, [新增]陈际春*,陈轩, [新增]黄彪, [新增]李奔, [新增]熊仲林,郑松, [新增]智红霞 [新增]
|
8 | 2020-06-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈际春* 执行董事陈际春* 总经理熊仲林 监事
|
陈际春* 董事长郑松 董事 [新增]李奔 董事 [新增]熊仲林 董事智红霞 董事 [新增]熊仲林 经理黄彪 监事会主席 [新增]陈轩 监事 [新增]陈刚 监事 [新增]
|
9 | 2018-01-08 | 注册资本 |
6356.85
|
150000( + 2259.65927% )
|
10 | 2018-01-08 | 注册资本 |
6356.85万
|
150000万( + 2259.65927% )
|