序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹麒添 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹麒添
|
|
2 |
刘飞虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 住所 |
北京市昌平区城南街道龙水路22号院1号楼7层701-2
|
北京市昌平区龙水路22号院1号楼12层1201
|
2 | 2021-05-08 | 企业名称 |
北京非凡天诚法律咨询有限公司
|
北京非凡法律咨询有限公司
|
3 | 2018-11-05 | 住所 |
北京市昌平区城南街道龙水路22号1号楼8层8021室
|
北京市昌平区城南街道龙水路22号院1号楼7层701-2
|
4 | 2017-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
全龙, [退出]尹麒添*
|
刘飞虹, [新增]尹麒添*
|
5 | 2017-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
尹麒添 执行董事;尹麒添 经理;全龙 监事 [退出]
|
尹麒添 执行董事;尹麒添 经理;刘飞虹 监事 [新增]
|
6 | 2017-11-08 | 股东改变姓名或名称 |
北京非凡远大企业管理服务有限责任公司,法人股东,尹麒添,自然人股东
|
非凡远大集团有限公司,法人股东, [名称变更]尹麒添,自然人股东
|
7 | 2017-11-08 | 股东改变姓名或名称,投资人 |
1 尹麒添 自然人股东2 北京非凡远大企业管理服务有限责任公司 法人股东 [退出]
|
1 非凡远大集团有限公司 法人股东 [新增]2 尹麒添 自然人股东
|
8 | 2017-11-08 | 股东改变姓名或名称 |
尹麒添北京非凡远大企业管理服务有限责任公司
|
非凡远大集团有限公司 [名称变更]尹麒添
|
9 | 2017-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
尹麒添* 执行董事尹麒添* 经理全龙 监事 [退出]
|
尹麒添* 执行董事尹麒添* 经理刘飞虹 监事 [新增]
|
10 | 2017-11-08 | 股东改变姓名或名称 |
尹麒添
|
非凡远大集团有限公司 [新增]尹麒添
|