序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田甜 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 陈志星 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵晓京
|
|
2 |
陈志星
|
|
3 |
田甜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
田甜* 执行董事田甜* 经理陈志星 监事
|
赵晓京* 执行董事 [新增]田甜 经理陈志星 监事
|
2 | 2016-07-22 | 法定代表人 |
田甜
|
赵晓京
|
3 | 2014-07-18 | 营业期限 |
10
|
40
|
4 | 2014-02-28 | 投资人 |
无
|
郑役兵 自然人股东 [新增]陈志星 自然人股东 [新增]
|
5 | 2011-01-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
郑役兵* 执行董事 [退出]郑役兵* 总经理 [退出]陈志星 监事
|
田甜* 执行董事 [新增]田甜* 经理 [新增]陈志星 监事
|
6 | 2011-01-11 | 投资人 |
郑役兵 140 自然人股东 [退出]陈志星 60 自然人股东
|
田甜 140 自然人股东 [新增]陈志星 60 自然人股东
|
7 | 2011-01-11 | 法定代表人 |
郑役兵
|
田甜
|