序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周海晶
|
|
2 |
冯云乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-10 | 法定代表人 |
王桂馨
|
|
2 | 2021-06-10 | 法定代表人 |
王桂馨
|
|
3 | 2021-06-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯云乐,王桂馨* [退出]
|
|
4 | 2020-07-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
|
|
5 | 2020-07-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯云乐,黎直前* [退出]
|
|
6 | 2020-07-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
黎直前* 执行董事 [退出]黎直前* 经理 [退出]冯云乐 监事
|
|
7 | 2020-07-30 | 法定代表人 |
黎直前
|
|
8 | 2020-04-09 | 经营范围 |
境内旅游业务;入境旅游业务;互联网信息服务;经营电信业务;从事互联网文化活动。技术推广服务;软件开****;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;设计、制作、代理、****布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;境内旅游业务、入境旅游业务、从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
|
9 | 2019-06-28 | 经营范围 |
互联网信息服务;经营电信业务。技术推广服务;软件开****;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;设计、制作、代理、****布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
|
10 | 2019-06-28 | 企业名称 |
北京易行出行科技有限公司
|
|