序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱时春 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 宋汉桥 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱时春
|
|
2 |
宋汉桥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京蟹老宋餐饮管理有限公司西坝河分店
|
朱时春 | 2002-11-26 |
2 |
北京蟹老宋餐饮管理有限公司丰台分店
|
宋汉桥 | 2002-01-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-09 | 投资人 |
郭刚勇,自然人股东,何小俐,自然人股东,宋汉桥,自然人股东,朱时春,自然人股东
|
宋汉桥,自然人股东,朱时春,自然人股东
|
2 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 宋汉桥 执行董事;2 宋汉桥 经理;3 何小俐 监事
|
1 朱时春 执行董事;2 朱时春 经理;3 宋汉桥 监事
|
3 | 2019-07-09 | 投资人 |
1 何小俐 51 自然人股东;2 宋汉桥 24 自然人股东;3 郭刚勇 20 自然人股东;4 朱时春 5 自然人股东
|
1 朱时春 60 自然人股东;2 宋汉桥 40 自然人股东
|
4 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
何小俐,宋汉桥*
|
宋汉桥,朱时春*
|
5 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋汉桥* 执行董事宋汉桥* 经理何小俐 监事 [退出]
|
朱时春* 执行董事 [新增]朱时春* 经理 [新增]宋汉桥 监事
|
6 | 2019-07-09 | 投资人 |
何小俐 自然人股东 [退出]宋汉桥 自然人股东郭刚勇 自然人股东 [退出]朱时春 自然人股东
|
朱时春 自然人股东宋汉桥 自然人股东
|
7 | 2019-07-09 | 法定代表人 |
宋汉桥
|
朱时春
|
8 | 2016-12-02 | 注册资本 |
3
|
100
|
9 | 2016-12-02 | 注册资本 |
3万
|
100万
|
10 | 2016-12-02 | 投资人 |
1 何小俐 1.5 自然人股东;2 宋汉桥 1.5 自然人股东
|
1 何小俐 51 自然人股东;2 宋汉桥 24 自然人股东;3 郭刚勇 20 自然人股东;4 朱时春 5 自然人股东
|