序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李翠 | 100% | 1300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李翠
|
|
2 |
赵孟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-23 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)徐三妮* 执行董事 [退出]徐三妮* 经理 [退出]赵孟 监事
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)李翠* 执行董事 [新增]李翠* 经理 [新增]赵孟 监事
|
2 | 2015-11-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
徐三妮* 执行董事 [退出]徐三妮* 经理 [退出]赵孟 监事
|
李翠* 执行董事 [新增]李翠* 经理 [新增]赵孟 监事
|
3 | 2015-11-23 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2015-11-23 | 投资人 |
赵齐 自然人股东 [退出]徐三妮 自然人股东 [退出]
|
李翠 自然人股东 [新增]
|
5 | 2015-11-23 | 法定代表人 |
徐三妮
|
李翠
|
6 | 2015-08-24 | 注册资本 |
100万元
|
1300万元( + 1200% )
|
7 | 2015-04-13 | 住所 |
北京市海淀区上地信息路19号1号楼328室
|
北京市海淀区西苑一亩元21号院9号楼113室
|
8 | 2015-01-12 | 投资人 |
赵齐 自然人股东赵孟 自然人股东 [退出]
|
赵齐 自然人股东徐三妮 自然人股东 [新增]
|
9 | 2014-11-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵齐* 执行董事 [退出]赵齐* 经理 [退出]赵孟 监事
|
徐三妮* 执行董事 [新增]徐三妮* 经理 [新增]赵孟 监事
|
10 | 2014-11-06 | 法定代表人 |
赵齐
|
徐三妮
|