序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张成 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张成
|
|
2 |
唐素红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-21 | 经营期限变更 |
2020-06-02
|
|
2 | 2014-03-31 | 股东变更 |
张成仪征市大安铸造有限公司 [退出]
|
|
3 | 2014-03-31 | 企业类型变更 |
有限公司(自然人控股)
|
|
4 | 2014-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张月春
|
|
5 | 2014-03-27 | 股东变更 |
张月春 [退出]仪征市大安铸造有限公司
|
|
6 | 2014-03-27 | 法定代表人变更 |
张月春
|
|