序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华泰证券股份有限公司 | 52% | 10400万人民币 |
2 | 东吴证券股份有限公司 | 12% | 2400万人民币 |
3 | 南京证券股份有限公司 | 12% | 2400万人民币 |
4 | 国联证券股份有限公司 | 12% | 2400万人民币 |
5 | 东海证券股份有限公司 | 12% | 2400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙含林
|
|
2 |
葛浩
|
|
3 |
陈刚
|
|
4 |
叶向东
|
|
5 |
赵健程
|
|
6 |
戴斐斐
|
|
7 |
赵贵成
|
|
8 |
张洪****
|
|
9 |
李莉
|
|
10 |
方苏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江苏股权交易中心有限责任公司淮安分中心
|
董汝洋 | 2022-05-18 |
2 |
江苏股权交易中心有限责任公司泰州分中心
|
孙超阳 | 2020-12-25 |
3 |
江苏股权交易中心有限责任公司扬州分中心
|
周云 | 2020-06-30 |
4 |
江苏股权交易中心有限责任公司南通分中心
|
麻寿宇 | 2018-05-14 |
5 |
江苏股权交易中心有限责任公司连云港分中心
|
易际沟 | 2018-04-25 |
6 |
江苏股权交易中心有限责任公司无锡分中心
|
麻寿宇 | 2014-10-30 |
7 |
江苏股权交易中心有限责任公司苏州分中心
|
麻寿宇 | 2014-07-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
南京市庐山路188号11层
|
南京市建邺区江东中路377号金融城10号楼3层
|
2 | 2021-03-18 | 法定代表人变更 |
李筠
|
孙含林
|
3 | 2021-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李筠
|
孙含林
|
4 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
胡智
|
李筠
|
5 | 2020-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡智
|
李筠
|
6 | 2017-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜健
|
姜健
|
7 | 2017-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜健
|
胡智
|
8 | 2017-01-04 | 法定代表人变更 |
姜健
|
姜健
|
9 | 2017-01-04 | 法定代表人变更 |
姜健
|
胡智
|
10 | 2015-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
华泰证券股份有限公司东吴证券股份有限公司南京证券股份有限公司国联证券股份有限公司东海证券有限责任公司
|
华泰证券股份有限公司东吴证券股份有限公司南京证券股份有限公司国联证券股份有限公司东海证券股份有限公司 [名称变更]
|