序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王广庆 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 帅玉英 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王广庆
|
|
2 |
王海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
帅玉英
|
王广庆
|
2 | 2020-09-16 | 股东变更 |
王海燕 [退出]帅玉英
|
王广庆 [新增]帅玉英
|
3 | 2020-09-16 | 企业住所变更 |
南京市建邺区江东中路102号2507室
|
南京市建邺区江东中路106号1801室
|
4 | 2020-09-16 | 法定代表人变更 |
帅玉英
|
王广庆
|
5 | 2020-06-05 | 企业住所变更 |
南京市江宁区秣周东路12号紫金江宁科技创业特别社区UPARK悠谷孵化器化载体裙楼四层P461号
|
南京市建邺区江东中路102号2507室
|
6 | 2017-12-04 | 股东变更 |
黄思杰 [退出]王海燕帅玉英
|
王海燕帅玉英
|
7 | 2017-12-04 | 注册资本变更 |
1050.000000
|
1000.000000( - 4.7619% )
|
8 | 2017-09-19 | 股东变更 |
黄思杰王海燕
|
黄思杰王海燕帅玉英 [新增]
|
9 | 2017-09-19 | 注册资本变更 |
1000.000000
|
1050.000000( + 5% )
|
10 | 2017-07-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄思杰
|
帅玉英
|