序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 南京靖崧医疗投资管理有限公司 | 95% | 285万人民币 |
2 | 李文虎 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李正乾
|
|
2 |
李启寿
|
|
3 |
倪明
|
|
4 |
汪良明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
300.000000( + 500% )
|
2 | 2021-03-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
南京靖崧医疗投资管理有限公司
|
南京靖崧医疗投资管理有限公司李文虎 [新增]
|
3 | 2021-03-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2020-05-27 | 注册资本变更 |
1000.000000
|
50.000000( - 95% )
|
5 | 2019-04-15 | 注册资本变更 |
100.000000
|
1000.000000( + 900% )
|
6 | 2017-10-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
倪志银
|
李正乾
|
7 | 2017-10-10 | 法定代表人变更 |
倪志银
|
李正乾
|
8 | 2017-06-22 | 名称变更 |
南京江宁爱得拉医疗美容诊所有限公司
|
南京江宁艾得拉医疗美容诊所有限公司
|
9 | 2016-10-24 | 企业住所变更 |
南京市江宁经济技术开****区苏源大道19号B3座2楼
|
南京市江宁区天元东路288号景枫科技大厦四层
|
10 | 2016-10-24 | 名称变更 |
南京爱得拉医疗美容诊所有限公司
|
南京江宁爱得拉医疗美容诊所有限公司
|