序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李妙娣 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李妙娣
|
|
2 |
卢冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
徐州市汉源街道华宇上城A区12楼2楼201室
|
徐州高新技术产业开****区珠江东路11号创业大厦905室
|
2 | 2021-11-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新沂市阿湖工业园区323省道西侧8号301
|
徐州市汉源街道华宇上城A区12楼2楼201室
|
3 | 2019-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄艳华
|
李妙娣
|
4 | 2019-08-09 | 股东变更 |
黄艳华 [退出]卢冰 [退出]
|
李妙娣 [新增]
|
5 | 2019-08-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2019-08-09 | 法定代表人变更 |
黄艳华
|
李妙娣
|
7 | 2018-05-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐冰
|
黄艳华
|
8 | 2018-05-03 | 股东变更 |
胥志国 [退出]周翔 [退出]
|
黄艳华 [新增]卢冰 [新增]
|
9 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
徐冰
|
黄艳华
|
10 | 2018-02-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胥志国
|
徐冰
|