序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王伟民
|
高健
|
2 | 2016-10-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
顾雪峰
|
王伟民
|
3 | 2015-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王泉元
|
顾雪峰
|
4 | 2010-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李林宝
|
王泉元
|
5 | 2007-06-04 | 一般经营项目变更 |
骨灰安葬;殡葬用品销售;石料加工(为本公墓服务)。,,
|
骨灰安葬;殡葬用品销售;石料加工(为本公墓服务);停车场经营。,,
|
6 | 2006-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐根林
|
李林宝
|
7 | 2002-02-07 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
吴县凤凰公墓
|
苏州市吴中区凤凰公墓
|
8 | 2002-02-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
吴县木渎凤凰村凤凰山脚
|
苏州市吴中区木渎凤凰山脚
|
9 | 1998-08-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
国营吴县凤凰公墓
|
吴县凤凰公墓
|