序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 太阳诱电株式会社 | 100% | 3000.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
YUTAKA TANIDA
|
|
2 |
KUNIHIKO TSUKADA(津嘉田邦彦)
|
|
3 |
KOIZUMI TSUTOMU
|
|
4 |
KAZUYUKI OSHIMA
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-13 | 法定代表人姓名 |
TOMOMITSU FUKUDA(福田智光)
|
YUTAKA TANIDA
|
2 | 2021-10-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
TOMOMITSU FUKUDA(福田智光)
|
YUTAKA TANIDA
|
3 | 2019-01-24 | 企业住所变更 |
苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢902室
|
苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢511室
|
4 | 2018-08-07 | 法定代表人姓名 |
MASAHIKO SUZUKI
|
TOMOMITSU FUKUDA(福田智光)
|
5 | 2018-08-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
MASAHIKO SUZUKI
|
TOMOMITSU FUKUDA(福田智光)
|
6 | 2014-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
TOMARU TAKASHI
|
MASAHIKO SUZUKI
|
7 | 2014-04-16 | 法定代表人姓名 |
TOMARU TAKASHI
|
MASAHIKO SUZUKI
|