序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈宝生 | 65% | 5200万人民币 |
2 | 沈志杰 | 35% | 2800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈宝生
|
|
2 |
沈志杰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
苏州市庙港建筑有限公司建宁分公司
|
董为民 | 2021-05-21 |
2 |
苏州市庙港建筑有限公司苏州分公司
|
万红 | 2021-04-08 |
3 |
苏州市庙港建筑有限公司苏州吴中分公司
|
佘军 | 2020-11-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-20 | 注册资本变更 |
5000.000000
|
8000.000000( + 60% )
|
2 | 2015-09-11 | 股东变更 |
沈宝生沈月珠 [退出]
|
沈宝生沈志杰 [新增]
|
3 | 2014-06-12 | 经营期限变更 |
2015-05-10
|
2065-12-10
|
4 | 2014-06-12 | 名称变更 |
吴江市庙港建筑有限公司
|
苏州市庙港建筑有限公司
|
5 | 2014-03-19 | 投资总额变更 |
2500.000000
|
5000.000000( + 100% )
|
6 | 2014-03-19 | 注册资本变更 |
2500.000000
|
5000.000000( + 100% )
|