序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾繁志 | 39% | 195.0万人民币 |
2 | 刘才红 | 29% | 145.0万人民币 |
3 | 姚春来 | 18.5% | 92.5万人民币 |
4 | 韦胜宇 | 13.5% | 67.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾繁志
|
|
2 |
刘才红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
苏州市吴中区临湖镇临创路6号
|
苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)友谊工业区
|
2 | 2021-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曾繁志马士军 [退出]刘才红姚春来
|
曾繁志韦胜宇 [新增]刘才红姚春来
|
3 | 2019-07-17 | 企业住所变更 |
苏州市吴中区甪直镇联谊路308号1幢
|
苏州市吴中区临湖镇临创路6号
|
4 | 2018-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曾繁志杨孝艳 [退出]
|
曾繁志马士军 [新增]刘才红 [新增]姚春来 [新增]
|