序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 濮亚云 | 100% | 1280.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
濮亚云
|
|
2 |
范鹏程
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
濮亚云,钱勇 [退出]
|
濮亚云
|
2 | 2021-12-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-10-20 | 注册资本变更 |
600.000000
|
1280.000000( + 113.33333% )
|
4 | 2019-05-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邵日明
|
濮亚云
|
5 | 2019-05-30 | 注册资本变更 |
325.500000
|
600.000000( + 84.3318% )
|
6 | 2019-05-30 | 法定代表人变更 |
邵日明
|
濮亚云
|
7 | 2019-05-30 | 股东变更 |
邵日明 [退出]钱勇
|
濮亚云 [新增]钱勇
|
8 | 2019-04-30 | 注册资本变更 |
600.000000
|
325.500000( - 45.75% )
|
9 | 2018-07-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海安市城东镇长江东路45号1幢601室
|
海安高新区(原海安镇)黄河路1号
|
10 | 2018-07-10 | 法定代表人变更 |
江存娣
|
邵日明
|