序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李东生
|
|
2 |
赵明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯宝松
|
李东生
|
2 | 2016-01-19 | 法定代表人变更 |
侯宝松
|
李东生
|
3 | 2016-01-19 | 企业住所变更 |
如皋市城北街道邓园社区15组
|
如皋市城北街道惠民路666号肠衣城802幢
|
4 | 2015-09-17 | 股东变更 |
深圳汉骐超能科技有限公司 [退出]
|
深圳市本骏马荣成科技有限公司 [新增]
|
5 | 2015-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
林勇
|
侯宝松
|
6 | 2015-07-21 | 法定代表人变更 |
林勇
|
侯宝松
|
7 | 2015-05-12 | 股东变更 |
深圳骐骏新能源有限公司 [退出]
|
深圳汉骐超能科技有限公司 [新增]
|
8 | 2015-03-26 | 股东变更 |
林勇 [退出]深圳汉骐超能科技有限公司 [退出]
|
深圳骐骏新能源有限公司 [新增]
|
9 | 2015-03-26 | 企业住所变更 |
如皋市如城镇邓园社区15组
|
如皋市城北街道邓园社区15组
|
10 | 2015-03-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|